序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国雄安集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟伟
|
|
2 |
韩伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘中林 [退出]
|
翟伟 [新增]
|
2 | 2022-07-12 | 法定代表人变更 |
刘中林
|
翟伟
|
3 | 2021-10-27 | 经营范围变更 |
规划设计、建筑设计、市政设计、交通设计、风景园林设计,勘察设计、工程咨询,网络信息和数字规划领域的设计、研究和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:规划设计管理;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水利相关咨询服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地理遥感信息服务;软件开****;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;建设工程勘察;文物保护工程勘察;文物保护工程设计;地质灾害治理工程勘查;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
4 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
2021-06-25
|
5 | 2020-08-04 | 地址变更 |
河北省保定市容城县容美路2号
|
中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼227室
|
6 | 2020-08-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-28
|
7 | 2020-04-13 | 联络员备案 |
孙学辉 *** 备案手机:***
|
张亚仙 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-04-13 | 法定代表人变更 |
刘春成
|
刘中林
|
9 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘春成 [退出]
|
刘中林 [新增]
|