序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北中兴冀能实业公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史军
|
|
2 |
柴青
|
|
3 |
张圳伟
|
|
4 |
张乃瑜
|
|
5 |
徐松晓
|
|
6 |
闻峰
|
|
7 |
蔡育新
|
|
8 |
臧勇钢
|
|
9 |
魏同占
|
|
10 |
王萌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司阳光北大街分公司
|
李红军 | 2018-09-20 |
2 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司涞源分公司
|
杨志勇 | 2017-09-28 |
3 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司民用电分公司
|
芦国瑞 | 2017-04-13 |
4 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司安新县分公司
|
吴祖冰 | 2015-11-26 |
5 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司涞水县分公司
|
李少华 | 2015-10-24 |
6 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司定兴县分公司
|
潘伟 | 2015-10-23 |
7 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司容城县分公司
|
薛桂心 | 2015-10-23 |
8 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司高碑店分公司
|
刘新 | 2015-10-23 |
9 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司蠡县分公司
|
刘光辉 | 2015-10-23 |
10 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司涿州市分公司
|
曹慧来 | 2015-10-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史军蔡育新张乃瑜柴青闻峰张圳伟董韬 [退出]
|
闻峰史军张圳伟蔡育新张乃瑜柴青徐松晓 [新增]
|
2 | 2022-06-17 | 章程备案 |
无
|
2022-05-20第十一章第二十九条、第三十五条、第三十六条;第十二章第四十一条、第四十二条
|
3 | 2022-06-17 | 法定代表人变更 |
史军
|
史军
|
4 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡育新史军柴青闻峰张乃瑜董韬霍胜利 [退出]
|
闻峰蔡育新张圳伟 [新增]张乃瑜董韬柴青史军
|
5 | 2021-08-06 | 财务负责人 |
黄光伟 ***
|
黄光伟 ***
|
6 | 2021-08-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-06修改章程第一章第五条
|
7 | 2021-05-13 | 财务负责人 |
赵丽华 ***
|
赵丽华 ***
|
8 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史军
|
史军
|
9 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李保来
|
|
10 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史军
|
董韬 [新增]史军霍胜利 [新增]闻峰 [新增]蔡育新 [新增]柴青 [新增]张乃瑜 [新增]
|