序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 | 100% | 5100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爽
|
|
2 |
喻翔
|
|
3 |
戴佳龄
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
澳诺(中国)制药有限公司北京分公司
|
刘宏 | 2007-04-27 |
2 |
澳诺(中国)制药有限公司北京康富咨询服务中心
|
刘宏 | 2006-04-18 |
3 |
澳诺(河北)制药有限公司北京办事处
|
刘宏 | 2003-07-01 |
4 |
澳诺(河北)制药有限公司深圳办事处
|
钟利文 | 2003-03-04 |
5 |
澳诺(河北)制药有限公司上海办事处
|
王杨 | 2003-01-14 |
6 |
澳诺(河北)制药有限公司烟台经销处
|
孙琛 | 1999-04-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程杰 [退出]
|
喻翔 [新增]
|
2 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张保华 [退出]
|
李爽 [新增]
|
3 | 2022-07-14 | 法定代表人变更 |
张保华
|
李爽
|
4 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩玉林 [退出]
|
戴佳龄 [新增]
|
5 | 2022-04-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-28本次修改第四条、第十五条、第十六条、第三十一条、第三十三条等
|
6 | 2021-01-29 | 经营范围变更 |
口服溶液剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂制造;药学研究服务、技术咨询、技术转让;澳诺牌参芝石斛颗粒保健食品生产;销售本公司生产的产品及委托加工;货物和技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
口服溶液剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂制造;药学研究服务、技术咨询、技术转让;保健食品生产;销售本公司生产的产品及委托加工;货物和技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
7 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白颖 [退出]
|
韩玉林 [新增]
|
8 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张保华
|
张保华
|
9 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱吉安 [退出]
|
程杰 [新增]
|
10 | 2020-01-02 | 投资人(股权)变更 |
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 出资 5100万人民币; [退出]
|
华润三九医药股份有限公司 出资 5100.000000万人民币; [新增]
|