序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟大勇 | 50% | 100万人民币 |
2 | 翟志远 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟大勇
|
|
2 |
翟志远
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定市恒博房地产经纪有限公司第六分公司
|
范培 | 2019-04-30 |
2 |
保定市恒博房地产经纪有限公司第五分公司
|
翟志远 | 2019-03-05 |
3 |
保定市恒博房地产经纪有限公司第四分公司
|
赵辉 | 2018-12-12 |
4 |
保定市恒博房地产经纪有限公司燕赵街分公司
|
苟二力 | 2017-07-17 |
5 |
保定市恒博房地产经纪有限公司玉川分公司
|
翟志远 | 2017-06-07 |
6 |
保定市恒博房地产经纪有限公司满城宏昌大街分公司
|
肖东凯 | 2016-12-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-07 | 分公司/分支机构备案 |
|
保定市恒博房地产经纪有限公司燕赵街分公司;保定市恒博房地产经纪有限公司满城宏昌大街分公司;保定市恒博房地产经纪有限公司玉川分公司;
|