序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中冀电力集团股份有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛建安
|
|
2 |
黄文銮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-11 | 经营范围变更 |
输配电成套设备、电子电器元件、家用电器、矿山电器、通讯设备、仪器仪表、自动化保护控制装置、火灾自动报警系统、自动灭火系统的制造加工;电线电缆的制造;应急电源设备、金属材料加工(放射性材料除外);汽车配件、水处理设备、建材、办公家具、服装、鞋革的销售;输变电、城市及道路照明、园林绿化、弱电、建筑装饰、消防设施工程的总包、设计及施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
输配电成套设备、电子电器元件、家用电器、矿山电器、通讯设备、仪器仪表、自动化保护控制装置、火灾自动报警系统、自动灭火系统的制造加工;电线电缆的制造;应急电源设备、金属材料加工(放射性材料除外);汽车配件、水处理设备、建材(不含砂石料)、办公家具、服装、鞋革的销售;输变电、城市及道路照明、园林绿化、弱电、建筑装饰、消防设施工程的总包、设计及施工;变压器及高低压设备维修、****电机专业修理、输配电及控制设备专业修理、其他电气机械及器材专业修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘红 [退出]
|
黄文銮 [新增]
|
3 | 2017-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛建安
|
薛建安
|
4 | 2017-10-09 | 董事备案 |
薛建安
|
薛建安
|
5 | 2017-10-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
中冀电力集团股份有限公司;黄文銮; [退出]贾金龙; [退出]
|
中冀电力集团股份有限公司;
|
6 | 2017-10-09 | 投资人(股权)变更 |
中冀电力集团股份有限公司 出资 4510万人民币;黄文銮 出资 250万人民币; [退出]贾金龙 出资 240万人民币; [退出]
|
中冀电力集团股份有限公司 出资 5000( + 10.86475% )万人民币;
|
7 | 2017-10-09 | 监事备案 |
潘红 [退出]
|
黄文銮 [新增]
|
8 | 2017-08-08 | 名称变更 |
保定人民输变电有限公司
|
中冀电力集团保定人民输变电有限公司
|
9 | 2017-06-01 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
中冀电力集团股份有限公司;黄文銮;贾金龙;
|
中冀电力集团股份有限公司;黄文銮;贾金龙;
|
10 | 2017-06-01 | 注册资本(金)变更 |
1000万人民币
|
5000.0000万人民币( + 400% )
|