序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢学兵 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张新革
|
|
2 |
卢学兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-17 | 联络员备案 |
卢学兵 *** 备案手机:***
|
张新革 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-02-17 | 法定代表人变更 |
冉小光
|
张新革
|
3 | 2022-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冉小光 [退出]
|
张新革 [新增]
|
4 | 2022-02-17 | 财务负责人 |
冉小光 ***
|
张新革 ***
|
5 | 2021-01-08 | 经营期限 |
2011年3月15日 至 2021年3月14日
|
2011年3月15日 至 长期
|
6 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王志超 [退出]
|
卢学兵 [新增]
|
7 | 2018-06-26 | 财务负责人 |
刘书芹 ***
|
冉小光 ***
|
8 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
冉小光 *** 备案手机:***
|
卢学兵 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-26 | 投资人(股权)变更 |
冉小光 出资 100万人民币; [退出]
|
卢学兵 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
10 | 2018-06-26 | 法定代表人变更 |
冉小光
|
冉小光
|