序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周占民 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周占民
|
|
2 |
周爱珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 地址变更 |
定州市经济开****区长安路66号
|
定州市北城区自来佛北街(商住楼栋三单元一层101号)
|
2 | 2019-06-05 | 地址变更 |
定州市中山路(城内十字街西北角)
|
定州市经济开****区长安路66号
|
3 | 2018-04-04 | 法定代表人变更 |
陈青兰
|
周占民
|
4 | 2018-04-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王喜乐 [退出]
|
周爱珍 [新增]
|
5 | 2018-04-04 | 财务负责人 |
陈青兰 ***
|
周占民 ***
|
6 | 2018-04-04 | 投资人(股权)变更 |
陈青兰 出资 20万人民币; [退出]
|
周占民 出资 20万人民币; [新增]
|
7 | 2018-04-04 | 联络员备案 |
陈青兰 *** 备案手机:***
|
周占民 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-04-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈青兰 [退出]
|
周占民 [新增]
|
9 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈青兰 [退出]
|
王喜乐 [新增]
|
10 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘丹丹 [退出]
|
陈青兰 [新增]
|