序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘雅琴 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘雅琴
|
|
2 |
张继东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定天勤房地产开****有限公司华光路分公司
|
刘章五 | 2019-09-06 |
2 |
保定天勤房地产开****有限公司一分公司
|
吕海涛 | 2014-05-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-30住所变更。
|
2 | 2020-07-03 | 地址变更 |
保定市朝阳北大街1399号综合楼七层
|
保定市朝阳北大街1333号
|
3 | 2019-09-03 | 经营范围变更 |
房地产开****经营,设备租赁。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
房地产开****经营,设备租赁,自有商业房屋租赁服务,酒店管理服务,旅馆住宿服务,正餐服务(仅限分支机构经营),会议及展览服务,大型活动组织服务,企业管理咨询服务,物业管理,广告制作、代理、****布服务;厨房、卫生间用具及日用杂货、化妆品及卫生用品批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-09-03 | 地址变更 |
保定市高新区朝阳北大街1399号
|
保定市朝阳北大街1399号综合楼七层
|
5 | 2019-09-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-03住所、经营范围
|
6 | 2016-04-22 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
保定天勤房地产开****有限公司一分公司;
|
7 | 2014-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马宇 [退出]
|
张继东 [新增]
|
8 | 2014-09-29 | 监事备案 |
马宇 [退出]
|
张继东 [新增]
|
9 | 2014-09-29 | 投资人(股权)变更 |
马宇; [退出]刘雅琴;
|
刘雅琴;
|
10 | 2014-09-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|