序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘艳超 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 张金乱 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 史洪响 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘艳超
|
|
2 |
史洪响
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-29公司股东变更。
|
2 | 2022-06-09 | 投资人(股权)变更 |
刘艳超 出资 250万人民币;史洪响 出资 250万人民币;陈国利 出资 250万人民币; [退出]张金乱 出资 250万人民币;
|
刘艳超 出资 500.000000( + 100% )万人民币;史洪响 出资 250万人民币;张金乱 出资 250.000000万人民币;
|
3 | 2022-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈国利 [退出]
|
刘艳超 [新增]
|
4 | 2021-04-22 | 经营范围变更 |
谷物磨制;米、面、油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
谷物磨制;米、面、油销售;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-04-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-21公司经营范围变更。
|
6 | 2019-06-26 | 法定代表人变更 |
陈国利
|
刘艳超
|
7 | 2019-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈国利 [退出]
|
刘艳超 [新增]
|
8 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈宝兴 [退出]
|
史洪响 [新增]
|
9 | 2018-10-18 | 投资人(股权)变更 |
刘艳超 出资 250万人民币;陈宝兴 出资 250万人民币; [退出]陈国利 出资 250万人民币;张金乱 出资 250万人民币;
|
刘艳超 出资 250万人民币;史洪响 出资 250万人民币; [新增]陈国利 出资 250万人民币;张金乱 出资 250万人民币;
|
10 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳超 [退出]
|
陈国利 [新增]
|