序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国电信股份有限公司 | 100% | 500000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李原
|
|
2 |
梁建
|
|
3 |
严航
|
|
4 |
向兵
|
|
5 |
周响华
|
|
6 |
邢晓瑞
|
|
7 |
韩芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 章程备案 |
无
|
2022-01-29
|
2 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向兵严航李原孙俊彦 [退出]梁建
|
李原向兵周响华 [新增]梁建严航
|
3 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁建邢晓瑞张伟 [退出]
|
邢晓瑞梁建
|
4 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁建孙俊彦陈忠岳 [退出]向兵严航
|
严航孙俊彦向兵梁建李原 [新增]
|
5 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
粱建孙俊彦陈忠岳 [退出]向兵严航
|
严航孙俊彦向兵粱建李原 [新增]
|
6 | 2020-12-14 | 法定代表人变更 |
陈忠岳
|
李原
|
7 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张伟梁建
|
邢晓瑞 [新增]张伟梁建
|
8 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张伟高宏亮 [退出]
|
张伟梁建 [新增]
|
9 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙俊彦蒲德松 [退出]唐珂 [退出]陈忠岳
|
孙俊彦严航 [新增]梁建 [新增]向兵 [新增]陈忠岳
|
10 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙俊彦蒲德松 [退出]唐珂 [退出]陈忠岳
|
孙俊彦严航 [新增]粱建 [新增]向兵 [新增]陈忠岳
|