序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴军利 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 邢云星 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴军利
|
|
2 |
邢云星
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第十一分公司
|
吴军利 | 2019-09-20 |
2 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第十分公司
|
吴军利 | 2019-09-12 |
3 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司唐县第九分公司
|
吴军利 | 2019-06-26 |
4 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第八分公司
|
吴军利 | 2019-04-24 |
5 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第七分公司
|
吴军利 | 2019-04-24 |
6 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第六分公司
|
吴军利 | 2018-05-17 |
7 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第五分公司
|
吴军利 | 2018-03-07 |
8 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第四分公司
|
吴军利 | 2016-05-11 |
9 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第三分公司
|
吴军利 | 2015-11-17 |
10 |
唐县弘业房地产中介服务有限公司第二分公司
|
吴军利 | 2015-04-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴军利
|
吴军利
|
2 | 2021-05-06 | 投资人(股权)变更 |
邢翠芬 出资 10万人民币; [退出]吴军利 出资 90万人民币;
|
邢云星 出资 10万人民币; [新增]吴军利 出资 90万人民币;
|
3 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢翠芬 [退出]
|
邢云星 [新增]
|
4 | 2021-05-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-06股东及其出资额、监事、股东出资认缴时间,对2014年3月7日制定的章程第一章第一条、第五章第十条、第七章第十四条进行修正。
|
5 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴军利吴军利
|
吴军利
|
6 | 2017-03-29 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
唐县弘业房地产中介服务有限公司第一分公司;唐县弘业房地产中介服务有限公司第三分公司;
|
7 | 2017-03-29 | 财务负责人 |
|
龚帆
|
8 | 2017-03-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
龚帆 备案手机:*****
|