序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘恩利 | 60% | 9000万人民币 |
2 | 闫士民 | 40% | 6000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘恩利
|
|
2 |
闫士民
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
涿州市金裕房地产开****有限公司一分公司
|
刘恩利 | 2016-12-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘恩利;刘劲松; [退出]
|
刘恩利;闫士民; [新增]
|
2 | 2018-08-31 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘恩利
|
刘恩利
|
4 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘劲松 [退出]
|
闫士民 [新增]
|
5 | 2018-08-31 | 投资人(股权)变更 |
刘恩利 出资 9000万人民币;刘劲松 出资 6000万人民币; [退出]
|
刘恩利 出资 9000万人民币;闫士民 出资 6000.000000万人民币; [新增]
|
6 | 2017-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚殊 [退出]
|
刘劲松 [新增]
|
7 | 2017-10-09 | 监事备案 |
李亚殊 [退出]
|
刘劲松 [新增]
|
8 | 2017-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵刚 [退出]
|
刘恩利 [新增]
|
9 | 2017-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟 [退出]
|
李亚殊 [新增]
|
10 | 2017-03-28 | 监事备案 |
刘伟 [退出]
|
李亚殊 [新增]
|