序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 财务负责人 |
周静 ***
|
赵蕾 ***
|
2 | 2021-04-14 | 负责人变更 |
李兴忠 [退出]
|
唐志颖 [新增]
|
3 | 2020-06-11 | 负责人变更 |
唐志颖 [退出]
|
李兴忠 [新增]
|
4 | 2019-02-25 | 负责人变更 |
孙军 [退出]
|
唐志颖 [新增]
|
5 | 2014-04-09 | 负责人变更 |
黄建军 [退出]
|
孙军 [新增]
|