序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉忠能源投资(北京)有限公司 | 45% | 1350.0万人民币 |
2 | 于震 | 12.75% | 382.5万人民币 |
3 | 孙砚民 | 12.75% | 382.5万人民币 |
4 | 于航 | 12.75% | 382.5万人民币 |
5 | 张选 | 12.75% | 382.5万人民币 |
6 | 李军 | 4% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李彦川
|
|
2 |
于震
|
|
3 |
孙砚民
|
|
4 |
于航
|
|
5 |
张选
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-29 | 法定代表人变更 |
李彦川
|
李海彬
|
2 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彦川 [退出]
|
李海彬 [新增]
|
3 | 2022-08-29 | 章程备案 |
无
|
2022-08-22法定代表人
|
4 | 2021-11-08 | 章程备案 |
无
|
2021-11-01经营范围
|
5 | 2021-11-08 | 经营范围变更 |
热力生产及供应;热力工程施工;采暖设备维修;供热设计;地板采暖施工;工程勘察设计;技术推广服务;机器设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
热力生产和供应。热力工程施工;采暖设备维修;供热设计;地板采暖施工;工程勘察设计;机器设备销售;供热技术开****、技术转让、技术推广、技术咨询服务;供热运营管理与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-09-27 | 法定代表人变更 |
于震
|
李彦川
|
7 | 2021-09-27 | 投资人(股权)变更 |
于震 出资 720万人民币;孙砚民 出资 720万人民币;张选 出资 720万人民币;于航 出资 720万人民币;李军 出资 120万人民币;
|
于震 出资 382.5( - 46.875% )万人民币;孙砚民 出资 382.5( - 46.875% )万人民币;张选 出资 382.5( - 46.875% )万人民币;于航 出资 382.5( - 46.875% )万人民币;李军 出资 120万人民币;吉忠能源投资(北京)有限公司 出资 1350万人民币; [新增]
|
8 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于震 [退出]
|
李彦川 [新增]
|
9 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于震于震
|
于航 [新增]孙砚民 [新增]于震
|
10 | 2021-09-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|