序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定京通置业有限公司 | 85% | 1700.0万人民币 |
2 | 北京元格贝翔投资管理有限公司 | 15% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙英林
|
|
2 |
申富业
|
|
3 |
石莉娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜楠 [退出]
|
孙英林 [新增]
|
2 | 2020-08-25 | 联络员备案 |
姜楠 *** 备案手机:***
|
孙英林 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙英林 [退出]
|
石莉娜 [新增]
|
4 | 2020-08-25 | 投资人(股权)变更 |
深圳首创深辉投资有限公司 出资 1400万人民币; [退出]保定京通置业有限公司 出资 300万人民币;北京元格贝翔投资管理有限公司 出资 300万人民币;
|
保定京通置业有限公司 出资 1700( + 466.66667% )万人民币;北京元格贝翔投资管理有限公司 出资 300万人民币;
|
5 | 2020-08-25 | 法定代表人变更 |
姜楠
|
孙英林
|
6 | 2020-08-25 | 章程备案 |
无
|
2020-07-08见公司章程修正案
|
7 | 2018-04-24 | 投资人(股权)变更 |
孙英田 出资 2000万人民币; [退出]
|
深圳首创深辉投资有限公司 出资 1400万人民币; [新增]保定京通置业有限公司 出资 300万人民币; [新增]北京元格贝翔投资管理有限公司 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙英田 [退出]
|
申富业 [新增]
|
9 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟成真 [退出]
|
孙英林 [新增]
|
10 | 2018-04-24 | 章程备案 |
无
|
2018-04-04重新制定新的公司章程。
|