序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范国峰 | 99% | 11880.0万人民币 |
2 | 王军 | 1% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范国峰
|
|
2 |
王军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 法定代表人变更 |
王军
|
范国峰
|
2 | 2021-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范国峰 [退出]
|
王军 [新增]
|
3 | 2021-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王军 [退出]
|
范国峰 [新增]
|
4 | 2018-10-31 | 财务负责人 |
|
崔新改
|
5 | 2018-10-31 | 注册资本变更 |
8500万人民币
|
12000.000000万人民币( + 41.17647% )
|
6 | 2018-10-31 | 其他事项备案 |
范国峰 出资 8415万人民币;王军 出资 85万人民币;
|
范国峰 出资 11880万人民币;王军 出资 120万人民币;
|
7 | 2018-10-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-29增资。
|
8 | 2016-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛杰 [退出]
|
范国峰 [新增]
|
9 | 2016-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范恭 [退出]
|
王军 [新增]
|
10 | 2016-11-09 | 股东(****起人)认缴出资额 |
杜建新 出资 50万人民币;范恭 出资 450万人民币;
|
王军 出资 85万人民币;范国峰 出资 8415万人民币;
|