序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔海涛 | 42% | 840万人民币 |
2 | 卢鸿昌 | 24% | 480万人民币 |
3 | 董涛 | 24% | 480万人民币 |
4 | 张向昊 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔海涛
|
|
2 |
卢鸿昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雷 [退出]
|
卢鸿昌 [新增]
|
2 | 2022-03-23 | 投资人(股权)变更 |
卢鸿昌 出资 1920万人民币;张雷 出资 80万人民币; [退出]
|
卢鸿昌 出资 480( - 75% )万人民币;崔海涛 出资 840万人民币; [新增]董涛 出资 480万人民币; [新增]张向昊 出资 200万人民币; [新增]
|
3 | 2022-02-11 | 法定代表人变更 |
宋文通
|
崔海涛
|
4 | 2022-02-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋文通 [退出]
|
崔海涛 [新增]
|
5 | 2021-12-16 | 法定代表人变更 |
卢鸿昌
|
宋文通
|
6 | 2021-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢鸿昌 [退出]
|
宋文通 [新增]
|
7 | 2018-09-17 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
2000.000000万人民币( + 100% )
|
8 | 2018-09-17 | 其他事项备案 |
卢鸿昌 出资 960万人民币;张雷 出资 40万人民币;
|
卢鸿昌 出资 1920万人民币;张雷 出资 80万人民币;
|
9 | 2017-02-28 | 股东(****起人)认缴出资额 |
卢鸿昌 出资 480万人民币;张雷 出资 20万人民币;
|
卢鸿昌 出资 960万人民币;张雷 出资 40万人民币;
|
10 | 2017-02-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009年11月27日 至 2029年11月26日
|
2009年11月27日 至 长期
|