序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春红 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 刘艳红 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘艳红
|
|
2 |
刘春红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉斌 [退出]
|
刘春红 [新增]
|
2 | 2022-07-18 | 投资人(股权)变更 |
刘玉斌 出资 510万人民币; [退出]刘艳红 出资 490万人民币;
|
刘春红 出资 510万人民币; [新增]刘艳红 出资 490万人民币;
|
3 | 2021-12-01 | 财务负责人 |
宋春华 ***
|
刘艳红 ***
|
4 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉斌
|
刘玉斌
|
5 | 2021-12-01 | 联络员备案 |
梁金凤 *** 备案手机:***
|
刘艳红 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
梁金凤
|
刘艳红
|
7 | 2021-12-01 | 投资人(股权)变更 |
刘玉斌 出资 300万人民币;梁金凤 出资 700万人民币; [退出]
|
刘玉斌 出资 510( + 70% )万人民币;刘艳红 出资 490万人民币; [新增]
|
8 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁金凤 [退出]
|
刘艳红 [新增]
|
9 | 2020-05-19 | 地址变更 |
河北省保定市高碑店市迎宾路南侧定慧街西侧
|
河北省保定市高碑店市迎宾路东路99号
|
10 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁金凤 [退出]
|
刘玉斌 [新增]
|