序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东方智慧(河北)新能源有限公司 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚
|
|
2 |
李建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王悦刚 [退出]
|
李亚 [新增]
|
2 | 2022-04-14 | 联络员备案 |
张宇 *** 备案手机:***
|
张丽月 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-04-14 | 法定代表人变更 |
王悦刚
|
李亚
|
4 | 2021-08-10 | 财务负责人 |
李正强 ***
|
王俊丽 ***
|
5 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文堂 [退出]
|
王悦刚 [新增]
|
6 | 2021-08-10 | 投资人(股权)变更 |
国家电投集团河北电力有限公司 出资 4000万人民币; [退出]
|
东方智慧(河北)新能源有限公司 出资 4000万人民币; [新增]
|
7 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢晋川 [退出]
|
王悦刚 [新增]
|
8 | 2018-06-25 | 法定代表人变更 |
卢晋川
|
王悦刚
|
9 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李丰敏 [退出]
|
李建国 [新增]
|
10 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨继造 [退出]
|
刘文堂 [新增]
|