序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金淑南 | 28.8% | 57.6万人民币 |
2 | 谭思玉 | 11.3% | 22.6万人民币 |
3 | 郝雪 | 11.3% | 22.6万人民币 |
4 | 聂乾 | 11.3% | 22.6万人民币 |
5 | 朱斌源 | 11.3% | 22.6万人民币 |
6 | 刘军 | 10% | 20.0万人民币 |
7 | 张远坤 | 8.1% | 16.2万人民币 |
8 | 王云鹤 | 5.8% | 11.6万人民币 |
9 | 刘勤武 | 2.1% | 4.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金淑南
|
|
2 |
刘军
|
|
3 |
余贵红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
金淑南:39.6%;聂乾:8.1%;朱斌源:8.1%;谭思玉:8.1%;郝雪:8.1%;张远坤:8.1%;刘军:7.2%;熊鹭:7%; [退出]王云鹤:4.2%;刘勤武:1.5%;
|
刘勤武:2.1%;郝雪:11.3%;聂乾:11.3%;朱斌源:11.3%;王云鹤:5.8%;张远坤:8.1%;刘军:10%;谭思玉:11.3%;金淑南:28.8%;
|
2 | 2022-07-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-04-25 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
4 | 2022-04-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
金淑南:12.3%;陆定伟:8.1%; [退出]聂乾:8.1%;沈鑫:8.1%; [退出]李佳:8.1%; [退出]郝雪:8.1%;谭思玉:8.1%;朱斌源:8.1%;张远坤:8.1%;刘军:7.2%;熊鹭:7%;王云鹤:4.2%;刘勤武:1.5%;杨举:1.5%; [退出]余林娟:1.5%; [退出]
|
郝雪:8.1%;聂乾:8.1%;刘勤武:1.5%;朱斌源:8.1%;金淑南:39.6%;熊鹭:7%;王云鹤:4.2%;张远坤:8.1%;刘军:7.2%;谭思玉:8.1%;
|
5 | 2021-12-10 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2021-12-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
贵州贵安新区马场镇甘河村黔中大道贵安国际数字文化产业园6号楼1单元14层20号
|
贵安新区碧桂园贵安1号ZE-07-03-3地块领航中心部分B栋1单元10楼16号
|
7 | 2021-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李佳 [退出]刘军朱斌源 [退出]陆定伟 [退出]熊鹭 [退出]金淑南聂乾 [退出]沈鑫 [退出]
|
刘军金淑南
|
8 | 2021-06-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2021-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
金淑南;聂乾;陆定伟;刘军;谭思玉;李佳;郝雪;沈鑫;朱斌源;张远坤;熊鹭;杨训; [退出]王云鹤;
|
李佳;郝雪;陆定伟;聂乾;沈鑫;王云鹤;张远坤;朱斌源;金淑南;熊鹭;刘军;谭思玉;刘勤武; [新增]余林娟; [新增]杨举; [新增]
|
10 | 2021-06-09 | 其他事项备案 |
金淑南;聂乾;陆定伟;刘军;谭思玉;李佳;郝雪;沈鑫;朱斌源;张远坤;熊鹭;杨训;王云鹤;
|
李佳;郝雪;陆定伟;聂乾;沈鑫;王云鹤;张远坤;朱斌源;金淑南;熊鹭;刘军;谭思玉;刘勤武;余林娟;杨举;
|