序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁松 | 96.0267% | 4801.335万人民币 |
2 | 周闵 | 3.9733% | 198.665万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁松
|
|
2 |
周闵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大为国际工程咨询有限公司长沙县分公司
|
戴娟 | 2022-01-18 |
2 |
大为国际工程咨询有限公司长沙分公司
|
周闵 | 2021-01-05 |
3 |
大为国际工程咨询有限公司河北雄安分公司
|
廖建伟 | 2018-10-25 |
4 |
湖南大为工程咨询有限公司衡阳分公司
|
罗勇 | 2018-04-11 |
5 |
湖南大为工程咨询有限公司天易分公司
|
周裕三 | 2018-01-02 |
6 |
湖南大为工程咨询有限公司湖北分公司
|
李敏健 | 2017-12-18 |
7 |
湖南大为工程咨询有限公司嘉禾分公司
|
许坚 | 2017-06-09 |
8 |
大为国际工程咨询有限公司邵阳分公司
|
阳晓玲 | 2017-05-15 |
9 |
大为国际工程咨询有限公司湘西分公司
|
周志喻 | 2016-05-16 |
10 |
大为国际工程咨询有限公司岳阳分公司
|
易少时 | 2016-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 其他事项备案 |
袁松 出资 4801.335万人民币;周闵 出资 198.665万人民币;
|
袁松 出资 4801.335万人民币;周闵 出资 198.665万人民币;
|
2 | 2022-04-01 | 章程备案 |
无
|
2022-03-28
|
3 | 2021-12-09 | 其他事项备案 |
袁松 出资 4801.335万人民币;周闵 出资 198.665万人民币;
|
袁松 出资 4801.335万人民币;周闵 出资 198.665万人民币;
|
4 | 2021-12-09 | 章程备案 |
无
|
2021-11-17
|
5 | 2021-05-08 | 联络员备案 |
袁军霄 *** 备案手机:***
|
袁婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-09-01 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2020-09-01 | 名称变更 |
湖南大为工程咨询有限公司
|
大为国际工程咨询有限公司
|
8 | 2020-08-18 | 联络员备案 |
袁婷 *** 备案手机:***
|
袁军霄 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁松
|
袁松
|
10 | 2020-08-18 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 66.66667% )
|