序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯小超 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 陈云 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯树合
|
|
2 |
吕士友
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 章程备案 |
无
|
2021-03-09新章程
|
2 | 2021-03-11 | 投资人(股权)变更 |
冯小超 出资 80万人民币;杨翠敏 出资 30万人民币; [退出]吕士友 出资 60万人民币; [退出]李兰京 出资 30万人民币; [退出]
|
冯小超 出资 120( + 50% )万人民币;陈云 出资 80万人民币; [新增]
|
3 | 2018-07-06 | 法定代表人变更 |
杨翠敏
|
冯树合
|
4 | 2018-07-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-04第九章第二十六条。
|
5 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨翠敏 [退出]
|
冯树合 [新增]
|
6 | 2018-03-08 | 投资人(股权)变更 |
冯小超 出资 40万人民币;杨翠敏 出资 15万人民币;吕士友 出资 30万人民币;李兰京 出资 15万人民币;
|
冯小超 出资 80( + 100% )万人民币;杨翠敏 出资 30( + 100% )万人民币;吕士友 出资 60( + 100% )万人民币;李兰京 出资 30( + 100% )万人民币;
|
7 | 2018-03-08 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
200.000000万人民币( + 100% )
|
8 | 2018-03-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-08修改公司章程第四章第九条/第七章第十四条
|
9 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于晓洋 [退出]
|
吕士友 [新增]
|
10 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯小超 [退出]
|
杨翠敏 [新增]
|