序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王莉 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 李建科 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王莉
|
|
2 |
李建科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 联络员备案 |
郝曦辉 *** 备案手机:***
|
王莉 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-29 | 法定代表人变更 |
郝曦辉
|
王莉
|
3 | 2022-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝曦辉 [退出]
|
王莉 [新增]
|
4 | 2022-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张会龙 [退出]
|
李建科 [新增]
|
5 | 2022-03-29 | 章程备案 |
无
|
2022-03-28
|
6 | 2022-03-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2022-03-29 | 投资人(股权)变更 |
郝曦辉 出资 1000万人民币; [退出]
|
王莉 出资 950万人民币; [新增]李建科 出资 50万人民币; [新增]
|
8 | 2020-12-24 | 联络员备案 |
张献伟 *** 备案手机:***
|
郝曦辉 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 |
张献伟
|
郝曦辉
|
10 | 2020-12-24 | 章程备案 |
无
|
2020-12-18章程备案
|