序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭海涛 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 朱占军 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李长春
|
|
2 |
朱占军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 投资人(股权)变更 |
朱占军 出资 20万人民币;彭海涛 出资 80万人民币;
|
朱占军 出资 200( + 900% )万人民币;彭海涛 出资 800( + 900% )万人民币;
|
2 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭海涛 [退出]
|
李长春 [新增]
|
3 | 2022-06-15 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
4 | 2022-06-15 | 法定代表人变更 |
彭海涛
|
李长春
|
5 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李汉强 [退出]
|
朱占军 [新增]
|
6 | 2021-08-05 | 投资人(股权)变更 |
李汉强 出资 50万人民币; [退出]彭海涛 出资 50万人民币;
|
朱占军 出资 20万人民币; [新增]彭海涛 出资 80( + 60% )万人民币;
|
7 | 2021-08-05 | 经营期限 |
2018年6月22日 至 2028年6月21日
|
2018年6月22日 至 长期
|
8 | 2019-03-07 | 法定代表人变更 |
李汉强
|
彭海涛
|
9 | 2019-03-07 | 联络员备案 |
李汉强 *** 备案手机:***
|
彭海涛 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-03-07 | 财务负责人 |
李汉强 ***
|
彭海涛 ***
|