序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范彦明 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范彦明
|
|
2 |
郭翠红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 投资人(股权)变更 |
范彦明 出资 900万人民币;郭翠红 出资 100万人民币; [退出]
|
范彦明 出资 1000( + 11.11111% )万人民币;
|
2 | 2021-03-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范铁刚 [退出]
|
郭翠红 [新增]
|
4 | 2020-10-14 | 地址变更 |
白沟镇涿白路西侧
|
河北省保定市白沟新城北环路605号
|
5 | 2018-01-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-01-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
范彦明;
|
范彦明;郭翠红; [新增]
|
7 | 2018-01-25 | 投资人(股权)变更 |
范彦明 出资 1000万人民币;
|
范彦明 出资 900( - 10% )万人民币;郭翠红 出资 100万人民币; [新增]
|
8 | 2017-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭翠红 [退出]
|
范铁刚 [新增]
|
9 | 2017-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
范彦明
|
10 | 2017-06-13 | 法定代表人变更 |
王静
|
范彦明
|