序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港中泽文化投资股份有限公司 | 100% | 1000.000000万港币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨宸
|
|
2 |
韩俊珊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-08-16 章程修正案
|
2 | 2017-01-10 | 董事备案 |
陈晰 [退出]
|
杨宸 [新增]
|
3 | 2017-01-10 | 联络员备案 |
王套国 备案手机:*****
|
杨宸 备案手机:*****
|
4 | 2017-01-10 | 住所变更 |
河北省保定市新市区东鲁岗村
|
河北省保定市竞秀区东鲁岗村
|
5 | 2017-01-10 | 出资日期变更 |
香港中泽文化投资股份有限公司 2016-07-30 货币1000.0000万港币
|
香港中泽文化投资股份有限公司 2016-07-30 货币1000.0000万港币
|
6 | 2017-01-10 | 财务负责人 |
无
|
李利伟
|