序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩丹 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵子易
|
|
2 |
韩丹
|
|
3 |
杨赛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 财务负责人 |
张影 ***
|
赵子易 ***
|
2 | 2021-05-14 | 联络员备案 |
张影 *** 备案手机:***
|
赵子易 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-14 | 法定代表人变更 |
韩淇
|
赵子易
|
4 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩淇 [退出]
|
赵子易 [新增]
|
5 | 2021-05-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-12法定代表人
|
6 | 2018-01-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-10经营范围
|
7 | 2018-01-11 | 经营范围变更 |
餐饮服务;住宿服务;会议及展览服务;礼仪庆典服务;票务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮服务;住宿服务;会议及展览服务;礼仪庆典服务;票务服务;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张影 [退出]
|
韩淇 [新增]
|
9 | 2017-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张影 [退出]张影 [退出]
|
韩丹 [新增]
|
10 | 2017-07-09 | 法定代表人变更 |
张影
|
韩淇
|