序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兴威 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兴威
|
|
2 |
王海龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-04-27 | 投资人(股权)变更 |
李孟忠 出资 15万人民币; [退出]李兴威 出资 35万人民币;
|
李兴威 出资 50( + 42.85714% )万人民币;
|
3 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
李彦仓 *** 备案手机:***
|
李兴威 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李孟忠 [退出]
|
王海龙 [新增]
|
5 | 2019-01-23 | 经营期限 |
2008年12月25日 至 2018年12月25日
|
2008年12月25日 至 长期
|
6 | 2017-11-24 | 经营范围变更 |
混凝土砌块生产销售(经营范围中,法律、行政法规、国务院决定规定须报经专项审批或许可证审批的,需取得批准后方可生产经营)。
|
混凝土砌块生产销售;水泥、石子、沙子销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-08-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李彦仓 备案手机:*****
|
8 | 2017-08-21 | 财务负责人 |
|
李兴威
|
9 | 2015-09-16 | 投资人(股权)变更 |
李孟忠 出资 15万人民币;李兴威 出资 20万人民币;马玉会 出资 15万人民币; [退出]
|
李孟忠 出资 15万人民币;李兴威 出资 35( + 75% )万人民币;
|