序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐立新 | 55% | 322.3万人民币 |
2 | 陈朝 | 45% | 263.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐立新
|
|
2 |
陈朝
|
|
3 |
陈建芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-05 | 投资人(股权)变更 |
徐立新 出资 566万人民币;陈建芳 出资 20万人民币; [退出]
|
徐立新 出资 322.3( - 43.05654% )万人民币;陈朝 出资 263.7万人民币; [新增]
|
2 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵焕 [退出]
|
陈朝 [新增]
|
3 | 2015-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐光 [退出]
|
邵焕 [新增]
|
4 | 2015-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐立新 [退出]
|
陈建芳 [新增]
|
5 | 2015-09-24 | 经理备案 |
徐立新 [退出]
|
陈建芳 [新增]
|
6 | 2015-09-24 | 经营范围变更 |
无纺布制造、销售
|
太阳能技术研****推广、生物质能技术研****推广、太阳能热水器、生物质能民用采暖炉、常压热水锅炉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-09-24 | 投资人(股权)变更 |
徐青 出资 10万; [退出]徐光 出资 10万; [退出]徐立新 出资 566万;
|
徐立新 出资 566万人民币;陈建芳 出资 20万人民币; [新增]
|
8 | 2015-09-24 | 监事备案 |
徐光 [退出]
|
邵焕 [新增]
|
9 | 2015-09-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006-06-20~2016-06-20
|
2006-06-20~
|
10 | 2015-09-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
徐青; [退出]徐光; [退出]徐立新;
|
徐立新;陈建芳; [新增]
|