序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 满城县广播电视台 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
穆福军
|
|
2 |
郭红镇
|
|
3 |
袁学磊
|
|
4 |
邵占国
|
|
5 |
张铁振
|
|
6 |
窦少华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 经营范围变更 |
MMDS数字电视传输、网络建设服务,数字机顶盒安装、维修、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
MMDS数字电视传输、网络建设服务,数字机顶盒安装、维修、零售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-11-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-20经营范围变更。
|
3 | 2015-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李振英 [退出]
|
穆福军 [新增]
|
4 | 2015-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴占良 [退出]袁学磊丁文杰 [退出]李振英 [退出]周玉静 [退出]
|
袁学磊郭红镇 [新增]穆福军 [新增]
|
5 | 2015-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张铁振窦少华王秀丽 [退出]
|
窦少华张铁振邵占国 [新增]
|
6 | 2015-11-25 | 经理备案 |
李振英 [退出]
|
穆福军 [新增]
|
7 | 2015-11-25 | 监事备案 |
张铁振窦少华王秀丽 [退出]
|
窦少华张铁振邵占国 [新增]
|
8 | 2015-11-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(国有独资)
|
9 | 2015-11-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年6月23日 至 2016年6月22日
|
2006年6月23日 至 null
|
10 | 2015-11-25 | 法定代表人变更 |
戴占良
|
穆福军
|