序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈建辉 | 55% | 275.0万人民币 |
2 | 张亚平 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 张建龙 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 成亚芹 | 10% | 50.0万人民币 |
5 | 李京波 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙运强
|
|
2 |
成亚芹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
定州市兰达建筑工程有限公司北京分公司
|
陈建辉 | 2017-05-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建龙 [退出]
|
孙运强 [新增]
|
2 | 2021-06-29 | 法定代表人变更 |
张建龙
|
孙运强
|
3 | 2016-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟青 [退出]
|
成亚芹 [新增]
|
4 | 2016-10-25 | 股东(****起人)认缴出资额 |
张亚平 出资 100万人民币;张建龙 出资 50万人民币;李京波 出资 25万人民币;王伟青 出资 50万人民币;陈建辉 出资 275万人民币;
|
张亚平 出资 100万人民币;张建龙 出资 50万人民币;成亚芹 出资 50万人民币;李京波 出资 25万人民币;陈建辉 出资 275万人民币;
|
5 | 2016-10-25 | 经营范围变更 |
砌筑作业分包一级,木工作业分包一级,抹灰作业分包资质,焊接作业分包资质,钢筋作业分包一级,混凝土作业分包资质,油漆作业分包资质,水暖电安装作业分包一级,脚手架搭设作业分包一级(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)
|
砌筑作业分包一级,木工作业分包一级,抹灰作业分包资质,焊接作业分包资质,钢筋作业分包一级,混凝土作业分包资质,油漆作业分包资质,水暖电安装作业分包一级,脚手架搭设作业分包一级(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)
|
6 | 2016-10-25 | 投资人(股权)变更 |
张亚平;王伟青; [退出]李京波;张建龙;陈建辉;
|
张亚平;成亚芹; [新增]李京波;张建龙;陈建辉;
|
7 | 2016-10-25 | 监事备案 |
王伟青 [退出]
|
成亚芹 [新增]
|
8 | 2013-10-25 | 注册资本变更 |
200.0
|
500.0000( + 150% )
|
9 | 2013-10-25 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈建辉,100.0,***,张亚平,40.0,***,王伟青,20.0,***,张建龙,20.0,***,李京波,20.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈建辉,275.0( + 175% ),***,李京波,25.0,***,张建龙,50.0,***,张亚平,100.0,***,王伟青,50.0
|
10 | 2011-07-07 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈建辉,100.0,***,李京波,20.0,***,张亚平,40.0,***,成占辉,20.0,***,张建龙,20.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***0,王伟青,20.0,***,陈建辉,100.0,***,李京波,20.0,***,张建龙,20.0,***,张亚平,40.0
|