序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春静 | 30% | 750.0万人民币 |
2 | 蒋淑芳 | 30% | 750.0万人民币 |
3 | 郝庭友 | 30% | 750.0万人民币 |
4 | 张国兴 | 10% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国兴
|
|
2 |
蒋淑芳
|
|
3 |
李春静
|
|
4 |
郝庭友
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-08 | 财务负责人 |
|
李海彬
|
2 | 2017-11-08 | 联络员备案 |
|
曾颖 备案手机:*****
|
3 | 2010-05-21 | 地址变更 |
|
高碑店市团结东路南侧
|
4 | 2009-06-03 | 法定代表人变更 |
|
张国兴
|
5 | 2009-06-03 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李春静,750.0,*****,郝庭友,750.0,***,蒋淑芳,750.0,***,张国兴,250.0
|
6 | 2006-04-21 | 名称变更 |
|
河北山水建筑工程有限责任公司
|