序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李增良 | 52% | 780.0万人民币 |
2 | 王冬贤 | 48% | 720.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王冬贤
|
|
2 |
李增良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-20 | 地址变更 |
顺平县顺兴路
|
顺平县永平路东-56
|
2 | 2018-11-28 | 经营期限 |
2008年12月8日 至 2018年12月7日
|
2008年12月8日 至 长期
|
3 | 2017-01-06 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李增良 出资 210万人民币;王冬贤 出资 190万人民币;
|
李增良 出资 780万人民币;王冬贤 出资 720万人民币;
|
4 | 2017-01-06 | 经营范围变更 |
许可经营项目:建筑工程劳务承包(凭建筑企业资质证书和安全生产许可证经营);一般经营项目:劳务派遣、机械设备租赁;劳务防腐。(经营范围中,法律、行政法规、国务院决定规定须报经专项审批或许可证审批的,需取得批准后方可生产经营)。
|
建筑工程劳务承包(凭建筑企业资质证书和安全生产许可证经营);机械设备租赁;劳务防腐。公路、桥梁工程专业承包。(经营范围中,法律、行政法规、国务院决定规定须报经专项审批或许可证审批的,需取得批准后方可生产经营)。
|
5 | 2017-01-06 | 投资人(股权)变更 |
李增良;王冬贤;
|
李增良;王冬贤;
|
6 | 2017-01-06 | 注册资本(金)变更 |
400万人民币
|
1500.0000万人民币( + 275% )
|
7 | 2015-12-10 | 出资比例变更 |
李增良;王冬贤;
|
李增良;王冬贤;
|
8 | 2015-12-10 | 联络员备案 |
|
徐娇娇
|
9 | 2015-12-10 | 投资人(股权)变更 |
李增良;王冬贤;
|
李增良;王冬贤;
|
10 | 2015-12-10 | 财务负责人 |
|
徐姣姣
|