序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李桂荣 | 95% | 95.0万人民币 |
2 | 杨春波 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李桂荣
|
|
2 |
杨春波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 经营范围变更 |
拍卖自然人、法人或其他组织依法具有所有权或处分权的物品和财产权利(除文物和《拍卖法》第九条、《拍卖管理办法》第九条规定应当委托拍卖的物品)(拍卖经营批准证书有效期至2019年3月1日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
拍卖业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-12-14 | 经营期限 |
2009年1月5日 至 2019年1月4日
|
2009年1月5日 至 长期
|
3 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂荣 [退出]
|
杨春波 [新增]
|
4 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高鹏 [退出]
|
李桂荣 [新增]
|
5 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
高鹏
|
李桂荣
|
6 | 2018-09-20 | 投资人(股权)变更 |
高鹏 出资 5万人民币; [退出]李桂荣 出资 95万人民币;
|
杨春波 出资 5万人民币; [新增]李桂荣 出资 95万人民币;
|
7 | 2018-09-20 | 联络员备案 |
高鹏 *** 备案手机:***
|
李桂荣 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董俊水 [退出]
|
李桂荣 [新增]
|
9 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵爱华 [退出]董晟晖 [退出]
|
高鹏 [新增]
|
10 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董晟晖 [退出]赵爱华 [退出]董小丽 [退出]
|
高鹏 [新增]
|