序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 边瑞峰 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
边瑞峰
|
|
2 |
边朝曦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-05 | 投资人(股权)变更 |
边瑞峰 出资 150万人民币;高海亮 出资 150万人民币; [退出]
|
边瑞峰 出资 300( + 100% )万人民币;
|
2 | 2019-05-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-05-05 | 章程备案 |
无
|
2019-04-25公司章程
|
4 | 2019-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高香玉 [退出]
|
边朝曦 [新增]
|
5 | 2019-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高海亮 [退出]
|
边瑞峰 [新增]
|
6 | 2018-07-10 | 财务负责人 |
边瑞峰 ***
|
边瑞峰 ***
|
7 | 2017-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵亚峰 [退出]
|
高海亮 [新增]
|
8 | 2017-09-25 | 投资人(股权)变更 |
边瑞峰 出资 150万人民币;赵亚峰 出资 150万人民币; [退出]
|
边瑞峰 出资 150万人民币;高海亮 出资 150万人民币; [新增]
|
9 | 2017-09-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-13公司章程修正案 公司章程第一章第一条第五章第十条第七章第十四条
|
10 | 2017-09-25 | 经理备案 |
赵亚峰 [退出]
|
高海亮 [新增]
|