序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王阔 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王阔
|
|
2 |
马灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王少琪 [退出]
|
马灿 [新增]
|
2 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
王少博
|
王阔
|
3 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
王少博 出资 1200万人民币; [退出]
|
王阔 出资 1200.000000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-07-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-06公司出资人、法定代表人变更。
|
5 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王少博 [退出]
|
王阔 [新增]
|
6 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王福来 [退出]
|
王少琪 [新增]
|
7 | 2020-05-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-29公司法人、出资人变更。
|
8 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 |
马然
|
王少博
|
9 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马然 [退出]
|
王少博 [新增]
|
10 | 2020-05-19 | 投资人(股权)变更 |
马然 出资 1200万人民币; [退出]
|
王少博 出资 1200.000000万人民币; [新增]
|