序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何晶晶 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于文军
|
|
2 |
何晶晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 章程备案 |
无
|
2021-12-30变更住所
|
2 | 2022-01-04 | 地址变更 |
河北省保定市容城县南张镇李茂村朝阳路2条9号
|
河北省保定市容城县容城镇奥威路130号3幢1-064
|
3 | 2020-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-01
|
4 | 2020-12-02 | 地址变更 |
河北省保定市容城县容城镇沟西村沟谷路5号
|
河北省保定市容城县南张镇李茂村朝阳路2条9号
|