序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-28 | 负责人变更 |
王丹 [退出]
|
多宁 [新增]
|
2 | 2018-05-03 | 负责人变更 |
王伟 [退出]
|
王丹 [新增]
|
3 | 2016-03-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李颖 备案手机:*****
|
4 | 2016-03-30 | 财务负责人 |
|
靳嘉仪
|
5 | 2016-03-30 | 负责人变更 |
马志强 [退出]
|
王伟 [新增]
|
6 | 2016-03-30 | 经营范围变更 |
人民币存款、贷款、结算业务;票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算;代理国外信用卡的付款;健康保险、人寿保险、意外伤害保险、建筑工程保险、机动车辆保险、安装工程保险、家庭财产保险、企业财产保险(保险兼业代理业务许可证有限期至2016年05月20日);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
人民币存款、贷款、结算业务;票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算;代理国外信用卡的付款;健康保险、人寿保险、意外伤害保险、建筑工程保险、机动车辆保险、安装工程保险、家庭财产保险、企业财产保险;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-08-25 | 负责人变更 |
李占会 [退出]
|
马志强 [新增]
|
8 | 2014-08-25 | 负责人变更 |
马志强
|
马志强
|