序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张烈 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 徐建康 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐建华
|
|
2 |
张烈
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
俞世明 [退出]
|
徐建华 [新增]
|
2 | 2016-08-24 | 法定代表人变更 |
俞世明
|
徐建华
|
3 | 2016-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2016-08-24 | 经理备案 |
俞世明 [退出]
|
徐建华 [新增]
|
5 | 2016-08-24 | 董事备案 |
俞世明 [退出]
|
徐建华 [新增]
|
6 | 2016-05-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-04
|
7 | 2016-05-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年5月16日 至 2016年5月15日
|
2006年5月16日 至 长期
|
8 | 2013-06-18 | 法定代表人变更 |
唐耀萍
|
俞世明
|
9 | 2013-06-18 | 名称变更 |
保定北达线缆销售有限公司
|
保定津达线缆销售有限公司
|
10 | 2012-06-18 | 法定代表人变更 |
杨雪峰
|
唐耀萍
|