序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 负责人变更 |
齐涛 [退出]
|
李向光 [新增]
|
2 | 2018-05-03 | 负责人变更 |
刘善龙 [退出]
|
齐涛 [新增]
|
3 | 2016-06-07 | 财务负责人 |
|
杨杰
|
4 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨杰 备案手机:*****
|
5 | 2012-02-15 | 其他事项备案 |
王五福
|
刘善龙
|
6 | 2009-07-30 | 市场主体类型变更 |
4410
|
2200
|
7 | 2009-07-30 | 其他事项备案 |
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现;代理****行、代理兑付政府债券,代理****行金融债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;代理家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人身意外伤害保险、人寿保险(有效期至2009年9月20日)。法律、行政法规或者国
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷
|
8 | 2009-07-30 | 名称变更 |
中国农业银行阜平县支行
|
中国农业银行股份有限公司阜平县支行
|
9 | 2006-10-20 | 其他事项备案 |
阜平镇东寺街
|
阜平县阜平镇东寺街
|
10 | 2006-10-20 | 其他事项备案 |
袁忠诚
|
常海军
|