序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 负责人变更 |
梁国志 [退出]
|
崔宏伟 [新增]
|
2 | 2019-05-14 | 负责人变更 |
何永生 [退出]
|
梁国志 [新增]
|
3 | 2017-09-08 | 财务负责人 |
|
张长亮
|
4 | 2017-09-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨喜瑞 备案手机:*****
|
5 | 2015-03-18 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(涉及专项审批或许可项目的未经审批或许可前不准经营;国家法律、法规、规章、政策限制的除外)。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年5月17日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
|
6 | 2014-10-08 | 负责人变更 |
李满囤 [退出]
|
何永生 [新增]
|
7 | 2014-04-28 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(涉及专项审批或许可项目的未经审批或许可前不准经营;国家法律、法规、规章、政策限制的除外)。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(涉及专项审批或许可项目的未经审批或许可前不准经营;国家法律、法规、规章、政策限制的除外)。
|