序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春立 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 陈冬彦 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春立
|
|
2 |
刘全水
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王春立 备案手机:*****
|
2 | 2017-11-06 | 财务负责人 |
|
王春立
|
3 | 2012-04-27 | 市场主体类型变更 |
1151
|
1130
|
4 | 2012-04-27 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王春立,50.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王春立,30.0,***,陈冬彦,20.0
|
5 | 2012-04-27 | 经营期限 |
2008-05-14,2012-05-13
|
2008-05-14,
|
6 | 2010-07-02 | 法定代表人变更 |
邸喜录
|
王春立
|
7 | 2010-07-02 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李华,20.0,***8381,邸喜录,30.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王春立,50.0( + 150% )
|
8 | 2010-07-02 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1151
|