序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 臧玉波 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
臧玉波
|
|
2 |
赵彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 投资人(股权)变更 |
臧玉波 出资 100万人民币;赵志彬 出资 100万人民币; [退出]
|
臧玉波 出资 200( + 100% )万人民币;
|
2 | 2022-03-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
臧玉波;赵志彬; [退出]
|
臧玉波;
|
3 | 2022-03-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵志彬 [退出]
|
赵彬 [新增]
|
5 | 2015-05-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-06-08~2015-06-08
|
2011-06-08~2023-06-08
|