序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王树轩 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王树轩
|
|
2 |
王岳恩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 地址变更 |
定州市赵村乡西王庄村
|
定州市赵村乡西王庄村101号
|
2 | 2021-05-08 | 投资人(股权)变更 |
王树轩 出资 10万人民币;
|
王树轩 出资 500( + 4900% )万人民币;
|
3 | 2021-05-08 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
500.000000万人民币( + 4900% )
|
4 | 2015-10-13 | 财务负责人 |
|
薛志芳
|
5 | 2015-10-13 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2015-10-13 | 投资人(股权)变更 |
王树轩 出资 4万人民币;定州市定农农业科技有限公司 出资 6万人民币; [退出]
|
王树轩 出资 10( + 150% )万人民币;
|
7 | 2015-10-13 | 联络员备案 |
|
王二显
|
8 | 2014-12-25 | 投资人(股权)变更 |
王树轩;
|
王树轩;定州市定农农业科技有限公司; [新增]
|
9 | 2014-12-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2014-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王岳恩 [退出]
|
王树轩 [新增]
|