序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李金平 | 40.6% | 20.3万人民币 |
2 | 邸越屹 | 29.7% | 14.85万人民币 |
3 | 邸越凡 | 17.2% | 8.6万人民币 |
4 | 邸奕铭 | 12.5% | 6.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金平
|
|
2 |
邸越凡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 经营期限 |
2009年11月16日 至 2019年11月15日
|
2009年11月16日 至 2039年11月15日
|
2 | 2017-12-27 | 投资人(股权)变更 |
李金平 出资 20.3万人民币;邸越凡 出资 14.85万人民币;邸越屹 出资 14.85万人民币;
|
李金平 出资 20.3万人民币;邸越凡 出资 8.6( - 42.08754% )万人民币;邸越屹 出资 14.85万人民币;邸奕铭 出资 6.25万人民币; [新增]
|
3 | 2017-10-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李金平 备案手机:*****
|
4 | 2017-10-10 | 财务负责人 |
|
安国海
|