序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王书芹 | 40% | 20万人民币 |
2 | 周海英 | 30% | 15万人民币 |
3 | 孙桂啟 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王书芹
|
|
2 |
周海英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-14 | 经营期限 |
2010年7月28日 至 2020年7月27日
|
2010年7月28日 至 2030年7月27日
|
2 | 2018-05-29 | 经营范围变更 |
物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物业服务;组织文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-04-07 | 经营范围变更 |
物业服务(凭资质经营,未取得资质前不准开展经营活动)。
|
物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-04-07 | 财务负责人 |
|
王书芹
|
5 | 2016-04-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王书芹 备案手机:*****
|
6 | 2014-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万小波 [退出]
|
周海英 [新增]
|
7 | 2014-08-11 | 法定代表人变更 |
王书芹
|
王书芹
|
8 | 2014-08-11 | 住所变更 |
易 县华宇新港湾迎宾路北侧
|
易 县城区金塘花园小区
|
9 | 2014-08-11 | 监事备案 |
万小波 [退出]
|
周海英 [新增]
|
10 | 2014-08-11 | 投资人(股权)变更 |
张振山; [退出]万小波; [退出]王书芹;
|
王书芹;周海英; [新增]孙桂啟; [新增]
|