序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天阔实业集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨丽霞
|
|
2 |
刘丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
天阔实业有限公司;
|
天阔实业集团有限公司; [名称变更]
|
2 | 2020-05-27 | 投资人(股权)变更 |
天阔实业有限公司 出资 50万人民币;
|
天阔实业集团有限公司 出资 50万人民币; [名称变更]
|
3 | 2019-12-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘丽; [退出]杨丽霞; [退出]
|
天阔实业有限公司; [新增]
|
4 | 2019-12-25 | 投资人(股权)变更 |
刘丽 出资 45万人民币; [退出]杨丽霞 出资 5万人民币; [退出]
|
天阔实业有限公司 出资 50万人民币; [新增]
|
5 | 2019-12-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2016-04-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吕宝刚 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-29 | 财务负责人 |
|
宁守丽
|
8 | 2009-07-02 | 名称变更 |
高碑店市众营物业管理有限公司
|
高碑店市众营物业服务有限公司
|