序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李志远 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李雅静
|
|
2 |
王广杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定津联物业服务有限公司第一分公司
|
李淑芬 | 2018-04-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-02 | 法定代表人变更 |
李志远
|
李雅静
|
2 | 2019-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李雅静
|
3 | 2015-11-30 | 联络员备案 |
|
郭景宜
|
4 | 2015-11-30 | 财务负责人 |
|
李志远
|
5 | 2011-11-08 | 地址变更 |
定兴县开放路北侧国泰家园
|
高碑店市兴文路15号金都花园
|
6 | 2011-06-23 | 地址变更 |
定兴县开放路
|
定兴县开放路北侧国泰家园
|
7 | 2010-12-16 | 名称变更 |
保定津联物业管理有限公司
|
保定津联物业服务有限公司
|