序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔国瑞 | 75% | 150万人民币 |
2 | 刘鹏 | 25% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘鹏
|
|
2 |
崔国瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-15 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
200.000000万人民币( - 60% )
|
2 | 2019-10-10 | 法定代表人变更 |
崔国瑞
|
刘鹏
|
3 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔国瑞 [退出]
|
刘鹏 [新增]
|
4 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘鹏 [退出]
|
崔国瑞 [新增]
|
5 | 2016-06-17 | 经营范围变更 |
一类医疗器械批****、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一类医疗器械批****、零售;药品技术推广、咨询服务;市场分析研究服务、会议服务、企业管理咨询服务、企业营销策划;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-12-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘岩 备案手机:*****
|
7 | 2015-12-23 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
500.0000万人民币( + 4900% )
|
8 | 2015-12-23 | 财务负责人 |
|
刘岩
|
9 | 2015-12-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年7月11日 至 2033年7月10日
|
2013年7月11日 至 长期
|