序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定市中翔房地产开****集团有限公司 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓志高
|
|
2 |
王文靖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李俊红 [退出]
|
|
3 | 2020-04-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
|
4 | 2020-04-17 | 投资人(股权)变更 |
李俊红 出资 1万人民币; [退出]保定市中翔房地产开****集团有限公司 出资 9万人民币;
|
|
5 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
李俊红
|
|
6 | 2019-07-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李俊红;保定市中翔房地产开****有限公司;
|
|
7 | 2019-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2018-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王圣芝 [退出]
|
|
9 | 2017-11-13 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2017-11-13 | 住所变更 |
河北省保定市莲池区隆昌路5号
|
|